33.º presidente do Brasil | |
Mandato 29 de dezembro de 1992 até 1º de janeiro de 1995 Interino desde 2 de outubro de 1992 | |
Vice-presidente | nenhum |
---|---|
Precedido por | Fernando Collor |
Sucedido por | Fernando Henrique Cardoso |
Vice-presidente do Brasil | |
Mandato 15 de março de 1990 até 29 de dezembro de 1992 | |
Precedido por | José Sarney |
Sucedido por | Marco Maciel |
Senador por Minas Gerais | |
Mandato 1º de fevereiro de 2011 até 2 de Julho de 2011 | |
Governador de Minas Gerais | |
Mandato 1º de janeiro de 1999 até 1º de janeiro de 2003 | |
Precedido por | Eduardo Azeredo |
Sucedido por | Aécio Neves |
| |
Nascido em | 28 de Junho de 1930 |
Morreu em | 2 de julho de 2011 (81 anos) São Paulo |
Nacionalidade | Brasileiro |
Partido político | PPS |
Outras afiliações políticas | PTB (c. 1955 - 1964), MDB (1964 - 1979), PMDB (c. 1980 - 1986), PL (1986 - 1989), PRN (1989 - 1992), PMDB (1992 - 2009) |
Profissão | Engenheiro |
sábado, 2 de julho de 2011
Sua Excelência Itamar Augusto Cautiero Franco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário